速览君
“日前,光大银行官网高管栏目再添一员,武剑履新该行党委副书记、纪委书记。”
数轮人事调整后,中国光大银行(以下简称“光大银行”)高管变阵或仍在进行时...
《行长速览》发现,继刘彦履新党委委员之后,光大银行官网“高级管理层”再添一人——中国光大集团(以下简称“光大集团”)人力资源部总经理武剑现已出任光大银行党委副书记、纪委书记。
公开资料显示,武剑历任中国建设银行风险管理部总经理助理,上海浦东发展银行风险政策管理部总经理,光大集团风险管理与内控合规部/法律部总经理、党委组织部部长、人力资源部总经理、光大集团党校副校长、培训中心总经理。
此前,光大银行党委副书记由原行长王志恒兼任,而自2023年12月以来,光大银行党委副书记这一职位空缺,直至今年6月武剑补位。具体来看,王志恒自2022年12月起任光大银行党委副书记,自2023年3月起任光大银行执行董事、行长。2023年12月,时任行长王志恒开始担任党委书记,开启了光大银行行长、党委书记一肩挑的时代。2024年5月,王志恒擢升为中国农业银行党委副书记。
此外,光大银行原纪委书记为董铁峰(副行长级)。2024年3月5日,因工作调整,董铁峰不再担任党委委员、纪委书记(副行长级)职务,后续去向尚且未知。公开资料显示,董铁峰,经济学博士学位,高级经济师,曾在中国人民银行和原银监会任职,后历任光大集团党委组织部部长、宣传部部长、人力资源部主任、党校副校长、纪委委员、总部机关党委委员、人力资源部总经理、统战部部长等职务。自2020年12月起任光大银行党委委员、纪委书记(副行长级)。
今年以来,光大银行人事变动频繁。1月起,光大银行董事长一职由光大集团党委书记、董事长吴利军兼任;4月末,崔勇出任该行副董事长、非执行董事;5月,光大银行原党委书记、行长王志恒离任,由交通银行原副行长郝成接任;7月,光大银行原副行长曲亮因工作调整提交辞呈,现已赴任光大金租党委书记,同期,光大银行也内部晋升一名副行长刘彦,兼任首席财务官。
本次调整后,光大银行管理层架构将依旧呈现“一正三副”态势炒股配资网,但刘彦副行长职务身份尚未在官网披露更新。待调整全部落定后,该行高管成员将调整为党委书记、行长郝成,党委副书记、纪委书记武剑,党委委员、副行长齐晔,党委委员、副行长、风险责任人杨兵兵,副行长兼首席财务官刘彦,董事会秘书、联席公司秘书、首席业务总监张旭阳。
文章为作者独立观点,不代表开户配资官方观点